125×26×4×8×5×20×25用简单方法计算

问题描述:

用简单方法来算

四年级 1个回答 分类:数学 2020-02-27

问题解答:

我来补答

解:

125x26ⅹ4ⅹ8ⅹ5x20ⅹ25

=(125×8)×(4×25)×(5×20)×26

=1000×100×100×26

=260000000

?
?
展开全文阅读
剩余:2000
黄色视频网